Auskünfte zu Indra Mara Schneider
Neueste SHAB-Meldungen: Indra Mara Schneider
Publikationsnummer: HR02-1006052096, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
MYTOKYBiRD GmbH, in Luzern, CHE-154.759.569, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528989).
Statutenänderung:
31.05.2024.
Sitz neu:
Mauensee.
Domizil neu:
Vogelmatt 4, 6216 Mauensee.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von sowie den Handel mit Waren im Bereich Lifestyle. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Organisation und Durchführung von Events im erwähnten Bereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung und Umsetzung von Gastronomiekonzepten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Indra Mara, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Verhoek, Heino, von Greifensee, in Schönenwerd, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005730425, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Institut SwissQuali AG, in Olten, CHE-201.232.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005514025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Indra Mara, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vona, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhoek, Heino, von Greifensee, in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Thomas Gabriel, von Malters, in Oberdorf (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Famos, Anton, von Valsot, in Valsot, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1005528989, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
MYTOKYBiRD GmbH, in Luzern, CHE-154.759.569, Hirschmattstrasse 24, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer NFT-Community-Plattform zur Unterstützung gemeinnütziger Institutionen bei der Mittelbeschaffung (z.B. Spenden). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 19.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneider, Indra Mara, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Verhoek, Heino, von Greifensee, in Schönenwerd, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.